りそなホールディングスならびにグループ銀行の役員異動について
2024年2月29日
株式会社りそなホールディングス
りそなホールディングスならびにグループ銀行の役員異動について、以下のとおりお知らせします。
なお、これらの内容については、りそなホールディングスならびにグループ銀行の株主総会や取締役会等の承認を前提としています。
株式会社りそなホールディングス
2024年4月1日付
1. 取締役
| 氏名 | 現役職名 |
取締役 兼執行役副社長 兼グループCSO グループ戦略部担当統括 兼グループ戦略部(法人・融資業務改革)担当
りそな銀行取締役を引続き兼務
|
石田 茂樹 |
取締役 兼執行役副社長 兼グループCSO 兼グループCRO グループ戦略部担当統括 兼リスク統括部担当統括 兼信用リスク統括部担当統括 兼グループ戦略部(法人・融資業務改革)担当 |
2. 執行役
| 氏名 | 現役職名 |
執行役 グループ戦略部(関西みらい銀行経営管理)担当
関西みらい銀行代表取締役社長を引続き兼務
|
西山 和宏 |
執行役 グループ戦略部(関西みらいフィナンシャルグループ経営管理)担当 |
執行役 グループ戦略部(みなと銀行経営管理)担当
みなと銀行代表取締役社長を引続き兼務
|
武市 寿一 |
関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役
みなと銀行 代表取締役社長
|
執行役 グループ戦略部(統合推進室)担当
みなと銀行常務執行役員を兼務
|
鶴田 哲郎 |
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員
関西みらい銀行 常務執行役員
みなと銀行 執行役員
|
執行役 兼グループCRO 兼グループCCO リスク統括部担当 兼コンプライアンス統括部担当
りそな銀行常務執行役員を兼務
|
村尾 幸信 |
執行役 兼グループCCO リスク統括部担当 兼コンプライアンス統括部担当 |
執行役 兼グループCHRO 人財サービス部担当 兼ファシリティ管理部担当
りそな銀行常務執行役員を兼務
|
関口 英夫 |
執行役 兼グループCHRO 人財サービス部担当 兼コーポレートガバナンス事務局担当 |
執行役 グループ戦略部長
りそな銀行執行役員を引続き兼務
|
伊佐 真一郎 |
執行役 兼グループCDIO DX企画部担当 兼カスタマーサクセス部担当 兼データサイエンス部担当 兼グループ戦略部(事業開発)担当 |
執行役 IT企画部(統合推進)担当
みなと銀行執行役員を引続き兼務
|
井上 俊一 |
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員
関西みらい銀行 執行役員
みなと銀行 執行役員
|
執行役 グループ戦略部(関西グループ管理)担当 |
後藤 典之 |
執行役 グループ戦略部(関西グループ管理)副担当 |
執行役 兼グループCDIO DX企画部担当 兼カスタマーサクセス部担当 兼データサイエンス部担当 兼グループ戦略部(住宅ローン業務プロセス改革)担当 兼グループ戦略部(事業開発)担当
りそな銀行執行役員を引続き兼務
|
持田 一樹 |
りそな銀行 執行役員 |
執行役 兼グループCSuO グループ戦略部担当
りそな銀行執行役員を引続き兼務
|
岩舘 伸樹 |
執行役 グループ戦略部担当 |
執行役 コーポレートガバナンス事務局担当
りそな銀行執行役員を引続き兼務
|
髙矢 葉子 |
りそな銀行 執行役員 |
執行役 プロセス改革部担当 兼グループ戦略部(業務プロセス改革)担当
りそな銀行執行役員を兼務
|
水川 敏幸 |
コンプライアンス統括部長 |
執行役 DX企画部副担当 兼カスタマーサクセス部副担当 兼データサイエンス部副担当 兼グループ戦略部(住宅ローン業務プロセス改革)副担当 兼グループ戦略部(事業開発)副担当
りそな銀行執行役員を兼務
|
川邉 秀文 |
DX企画部長 兼グループ戦略部長(特命担当) |
2024年3月31日付
1. 退任役員
| 氏名 | 現役職名 |
退任 |
竹野 讓 |
執行役 グループ戦略部(関西グループ管理)担当 |
退任 |
小川 耕一 |
執行役 プロセス改革部担当 兼ファシリティ管理部担当 兼グループ戦略部(業務プロセス改革)担当 |
退任※1 |
原藤 省吾 |
執行役 グループ戦略部(住宅ローン業務プロセス改革)担当 |
退任※2 |
西田 章彦 |
執行役 グループ戦略部長 |
2024年6月下旬予定
1. 取締役候補者(定時株主総会に付議予定)
| 氏名 | 2024年4月1日付役職名 |
重任 |
南 昌宏 |
取締役 兼代表執行役社長 兼グループCEO |
重任 |
石田 茂樹 |
取締役 兼執行役副社長 兼グループCSO |
重任 |
野口 幹夫 |
取締役兼執行役 兼グループCIO 兼グループCPRO |
重任 |
及川 久彦 |
取締役 |
重任 |
馬場 千晴 |
社外取締役 |
重任 |
岩田 喜美枝 |
社外取締役 |
重任 |
江上 節子 |
社外取締役 |
重任 |
池 史彦 |
社外取締役 |
重任 |
野原 佐和子 |
社外取締役 |
重任 |
山内 雅喜 |
社外取締役 |
重任 |
田中 克幸 |
社外取締役 |
重任 |
安田 隆二 |
社外取締役 |
【参考】各CXOの略称については、以下のとおり。
- CEO:Chief Executive Officer(経営)
- CSO:Chief Strategy Officer(戦略立案)
- CFO:Chief Financial Officer(財務)
- CIO:Chief Information Officer(情報)
- CHRO:Chief Human Resource Officer(人財)
- CRO:Chief Risk Officer(リスク管理)
- CCO:Chief Compliance Officer(コンプライアンス)
- CDIO:Chief Digital Innovation Officer(デジタル戦略)
- CPRO:Chief Process Reengineering Officer(プロセス改革)
- CAO:Chief Audit Officer(監査)
- CSuO:Chief Sustainability Officer(サステナビリティ)
- ※1原藤省吾氏は、2024年4月1日付で、関西みらい銀行取締役兼常務執行役員に就任予定。
- ※2西田章彦氏は、2024年4月1日付で、埼玉りそな銀行執行役員に就任予定。
株式会社りそな銀行
2024年4月1日付
1. 取締役
| 氏名 | 現役職名 |
取締役副社長 兼執行役員 地域担当統括※3 |
髙橋 豊 |
取締役 兼専務執行役員 地域担当統括※3 |
取締役副社長 兼執行役員 地域担当統括※4 |
南 和利 |
取締役 兼専務執行役員 地域担当統括※4 |
取締役
関西みらい銀行執行役員を引続き兼務
|
山本 圭一 |
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員
関西みらい銀行 執行役員
|
取締役(監査等委員) |
田中 大之 |
執行役員 営業サポート統括部担当 |
2. 執行役員
| 氏名 | 現役職名 |
専務執行役員 承継ソリューション営業部担当 兼ソリューションビジネス部担当 兼国際事業部担当 |
中原 元 |
常務執行役員 承継ソリューション営業部担当 兼ソリューションビジネス部担当 兼国際事業部担当 |
常務執行役員 資金証券部担当
りそなホールディングス執行役を引続き兼務
|
田原 英樹 |
常務執行役員 総合資金部担当 |
常務執行役員 リスク統括部担当 兼コンプライアンス統括部担当
りそなホールディングス執行役兼グループCRO兼グループCCOを兼務
|
村尾 幸信 |
執行役員 リスク統括部担当 兼コンプライアンス統括部担当 |
常務執行役員 人財サービス部担当 兼ファシリティ管理部担当
りそなホールディングス執行役兼グループCHROを引続き兼務
|
関口 英夫 |
執行役員 人財サービス部担当 兼コーポレートガバナンス事務局担当 |
執行役員 経営企画部長
りそなホールディングス執行役を兼務
|
伊佐 真一郎 |
執行役員 DX企画部担当 兼カスタマーサクセス部担当 |
執行役員 営業サポート統括部担当
関西みらい銀行取締役を兼務
|
千田 一弘 |
執行役員 審査部担当 兼融資管理部担当 |
執行役員 ライフデザインサポート部担当 兼ローン管理部担当 兼DX企画部担当 兼カスタマーサクセス部担当
りそなホールディングス執行役兼グループCDIOを兼務
|
持田 一樹 |
執行役員 コーポレートビジネス部担当 |
執行役員 経営企画部担当
りそなホールディングス執行役兼グループCSuOを兼務
|
岩舘 伸樹 |
執行役員 経営管理部担当 |
執行役員 コーポレートガバナンス事務局担当
りそなホールディングス執行役を兼務
|
髙矢 葉子 |
執行役員 信託年金企画部担当 兼信託年金サポート部担当 |
執行役員 首都圏地域(西ブロック)担当 兼多摩地域担当 兼松本支店担当 兼甲府支店担当 |
菊池 英勝 |
執行役員 首都圏地域(南ブロック)担当 兼前橋支店担当 兼長岡支店担当 |
執行役員 審査部担当 兼融資管理部担当 |
森口 剛行 |
執行役員 審査部副担当 |
執行役員 法人・プレミア戦略部担当
埼玉りそな銀行取締役を兼務
|
大森 剛 |
執行役員 首都圏地域(西ブロック)担当 兼多摩地域担当 兼松本支店担当 兼甲府支店担当 |
執行役員 信託年金企画部担当 兼信託年金サポート部担当 |
伊藤 幹 |
執行役員 ひょうご地域担当 兼九州営業本部担当 兼広島支店担当 |
執行役員 審査部副担当 |
岡崎 弘仁郎 |
審査部長 |
執行役員 ひょうご地域担当 兼九州営業本部担当 兼広島支店担当 |
前田 研 |
プロセス改革部長 |
執行役員 大阪地域(北ブロック)担当 兼京都・滋賀営業本部担当 |
河西 隆廣 |
上六支店長 兼営業第一部長 |
執行役員 首都圏地域(南ブロック)担当 兼前橋支店担当 兼長岡支店担当 |
村上 和久 |
虎ノ門支店長 兼営業第一部長 |
執行役員 プロセス改革部担当
りそなホールディングス執行役を兼務
|
水川 敏幸 |
コンプライアンス統括部長 |
執行役員 大阪地域(南ブロック)担当 兼奈良地域担当 兼和歌山支店担当 |
山嶋 浩二 |
大阪西区支店長 兼営業第一部長 |
執行役員 ライフデザインサポート部副担当兼ローン管理部副担当 兼DX企画部副担当 兼カスタマーサクセス部副担当
りそなホールディングス執行役を兼務
|
川邉 秀文 |
DX企画部長 |
2024年3月31日付
1. 退任役員
| 氏名 | 現役職名 |
退任※5 |
石井 貴 |
取締役(監査等委員) |
退任 |
小川 耕一 |
常務執行役員 プロセス改革部担当 兼ファシリティ管理部担当 |
退任※6 |
平岩 光顕 |
執行役員 大阪地域(南ブロック)担当 兼奈良地域担当 兼和歌山支店担当 |
退任 |
野田 一雄 |
執行役員 大阪地域(北ブロック)担当 兼京都・滋賀営業本部担当 |
退任※7 |
原藤 省吾 |
執行役員 ライフデザインサポート部担当 兼ローン管理部担当 |
退任※8 |
西田 章彦 |
執行役員 経営管理部長 |
2. 副会長
2024年6月下旬予定
1. 取締役候補者(同社定時株主総会に付議予定)
| 氏名 | 現役職名 |
社外取締役(監査等委員) |
池田 全德 |
関西みらい銀行 社外取締役 |
2. 退任役員
| 氏名 | 現役職名 |
退任 |
岡田 英理香 |
社外取締役(監査等委員) |
- ※3首都圏地域・神奈川地域・多摩地域・名古屋営業本部・独立店(札幌支店、宇都宮支店、前橋支店、仙台支店、長岡支店、 松本支店、甲府支店、浜松支店)担当統括
- ※4大阪地域・奈良地域・ひょうご地域・京都・滋賀営業本部・九州営業本部・独立店(和歌山支店、広島支店)担当統括
- ※5石井貴氏は、2024年4月1日付で、関西みらい銀行取締役に就任予定。
- ※6平岩光顕氏は、2024年4月1日付で、りそな決済サービス専務取締役に就任予定。
- ※7原藤省吾氏は、2024年4月1日付で、関西みらい銀行取締役兼常務執行役員に就任予定。
- ※8西田章彦氏は、2024年4月1日付で、埼玉りそな銀行執行役員に就任予定。
株式会社埼玉りそな銀行
2024年4月1日付
1. 取締役
| 氏名 | 現役職名 |
取締役 兼専務執行役員 経営企画部担当 兼資金証券部担当 |
篠藤 愼一 |
取締役 兼常務執行役員 経営管理部担当 兼リスク統括部担当 兼コンプライアンス統括部担当 |
取締役 兼専務執行役員 埼玉中央地域営業本部長 |
内田 康将 |
常務執行役員 埼玉中央地域営業本部長 |
取締役 兼常務執行役員 リスク統括部担当 兼プロセス改革部担当 |
毛塚 勝彦 |
常務執行役員 プロセス改革部担当 |
取締役
りそな銀行執行役員を引続き兼務
|
大森 剛 |
りそな銀行 執行役員 |
取締役
みなと銀行執行役員を兼務
|
田中 雅博 |
みなと銀行 経営企画部長 |
取締役(監査等委員) |
島田 文太郎 |
執行役員 内部監査部担当 |
2. 執行役員
| 氏名 | 現役職名 |
常務執行役員 融資部担当 |
松吉 信親 |
執行役員 融資部担当 |
常務執行役員 地域ビジネス部担当 兼コンプライアンス統括部担当 兼県庁支店担当 |
加藤 和徳 |
執行役員 地域ビジネス部担当 兼県庁支店担当 |
執行役員 法人部担当 兼プライベートバンキング部担当
みなと銀行取締役を兼務
|
砂永 健二 |
執行役員 法人部担当 |
執行役員 内部監査部担当 |
西田 章彦 |
りそなホールディングス 執行役
りそな銀行 執行役員
|
執行役員 さいたま営業部担当 兼東京支店担当 |
井口 淳也 |
さいたま営業部長 |
執行役員 営業サポート統括 兼営業サポート統括部担当 |
青木 大介 |
地域デザインラボさいたま 代表取締役社長 |
2024年3月31日付
1. 退任役員
| 氏名 | 現役職名 |
退任 |
日野 夏樹 |
取締役 兼専務執行役員 営業サポート統括 兼営業サポート統括部担当 兼プライベートバンキング部担当 |
退任 |
忍田 昇一 |
取締役 兼専務執行役員 資金証券部担当 兼さいたま営業部担当 兼東京支店担当 |
退任※9 |
高畠 裕明 |
取締役 |
退任※10 |
滝本 剛士 |
取締役 |
退任 |
加藤 一弘 |
取締役(監査等委員) |
- ※9高畠裕明氏は、従前どおり、りそな銀行執行役員の任にあたる。
- ※10滝本剛士氏は、従前どおり、関西みらい銀行執行役員の任にあたる。
株式会社関西みらい銀行
2024年4月1日付
1. 取締役
| 氏名 | 現役職名 |
取締役 兼常務執行役員 経営企画部担当 |
原藤 省吾 |
りそなホールディングス 執行役
りそな銀行 執行役員
|
取締役 |
石井 貴 |
りそな銀行 取締役(監査等委員) |
取締役
りそな銀行執行役員を引続き兼務
|
千田 一弘 |
りそな銀行 執行役員 |
社外取締役 |
三箇山 秀之 |
関西みらいフィナンシャルグループ 社外取締役(監査等委員) |
2. 監査役
| 氏名 | 現役職名 |
監査役 |
岡田 栄子 |
関西みらいフィナンシャルグループ 人事部人財育成室長
みなと銀行 人事部人財育成室長
|
3. 執行役員
| 氏名 | 現役職名 |
常務執行役員 ライフソリューションビジネス部担当 |
馬欠場 善則 |
執行役員 ソリューションビジネス部担当 |
常務執行役員 内部監査部担当
みなと銀行常務執行役員を兼務
|
市岡 和人 |
執行役員 総務部担当 |
常務執行役員 京都地域営業本部長 兼滋賀地域営業本部長 兼名古屋支店担当 兼名古屋中央支店担当 |
上林 英紀 |
執行役員 法人業務部担当 |
常務執行役員 営業統括部担当 |
岡田 貴弘 |
執行役員 東京支店長 |
執行役員 人財サービス部担当 兼コンプライアンス統括部担当 |
牧 博文 |
執行役員 人事部担当 |
執行役員 ハウジングビジネス部担当 |
黒川 友広 |
執行役員 融資コンサルティング部担当 |
執行役員 経営企画部成長戦略室担当 |
児玉 康 |
関西みらいフィナンシャルグループ 執行役員 |
執行役員 総合リスク統括部担当 |
小田 貴 |
執行役員 リスク統括部担当 兼融資企画部担当 |
執行役員 資金証券部担当
みなと銀行執行役員を兼務
|
野中 孝則 |
埼玉りそな銀行 資金証券部長 |
執行役員 法人業務部担当 |
平山 智祥 |
難波支店長 兼難波営業第一部長 兼難波南支店長 |
執行役員 営業統括部長 |
冨江 充史 |
営業統括部長 |
執行役員 東京支店長 |
太田 誠一 |
東大阪支店長 兼東大阪永和支店長 兼高井田支店長 |
2024年3月31日付
1. 退任役員
| 氏名 | 現役職名 |
退任※11 |
持丸 秀樹 |
取締役 兼専務執行役員 経営企画部担当 |
退任※12 |
松吉 信親 |
取締役 |
退任※13 |
石井 暁 |
監査役 |
退任※14 |
櫻田 満 |
専務執行役員 京都地域営業本部長 兼滋賀地域担当 兼名古屋支店担当 兼名古屋中央支店担当 |
退任※15 |
岡部 大輔 |
専務執行役員 営業統括部担当 兼ハウジングビジネス部担当統括 |
退任※16 |
馬場 一郎 |
専務執行役員 コンプライアンス統括部担当 |
退任※17 |
鶴田 哲郎 |
常務執行役員 経営企画部(統合推進)担当 |
退任※18 |
折橋 輝明 |
常務執行役員 ハウジングビジネス部担当 |
退任 |
猪原 理生 |
執行役員 滋賀地域営業本部長 |
退任※19 |
岩永 克也 |
執行役員 資金証券部担当 |
退任※20 |
上月 敏彦 |
執行役員 内部監査部担当 |
退任 |
桶谷 重雄 |
執行役員 個人業務部担当 |
退任※21 |
井上 俊一 |
執行役員 システム部担当 |
2024年6月下旬予定
1. 退任役員
| 氏名 | 現役職名 |
退任 |
菅 哲哉 |
取締役会長 |
退任※22 |
池田 全德 |
社外取締役 |
- ※11持丸秀樹氏は、2024年4月1日付で、みなと銀行取締役兼専務執行役員に就任予定。
- ※12松吉信親氏は、2024年4月1日付で、埼玉りそな銀行常務執行役員に就任予定。
- ※13石井暁氏は、2024年4月1日付で、りそなカード常務取締役に就任予定。
- ※14櫻田満氏は、2024年4月1日付で、関西みらい銀行副会長(取締役でない)に就任予定。
- ※15岡部大輔氏は、2024年4月1日付で、関西みらい保証代表取締役社長に就任予定。
- ※16馬場一郎氏は、2024年4月1日付で、りそな保証代表取締役社長に就任予定。
- ※17鶴田哲郎氏は、2024年4月1日付で、りそなホールディングス執行役、みなと銀行常務執行役員に就任予定。
- ※18折橋輝明氏は、2024年4月1日付で、関西みらいリース取締役兼専務執行役員に就任予定。
- ※19岩永克也氏は、2024年4月1日付で、りそな決済サービス常務取締役に就任予定。
- ※20上月敏彦氏は、2024年4月1日付で、みなと銀行常務執行役員に就任予定。
- ※21井上俊一氏は、従前どおり、みなと銀行執行役員の任にあたる。また、2024年4月1日付で、りそなホールディングス執行役に就任予定。
- ※22池田全德氏は、2024年6月下旬にりそな銀行社外取締役(監査等委員)に就任予定。
株式会社みなと銀行
2024年4月1日付
1. 取締役
| 氏名 | 現役職名 |
取締役 兼専務執行役員 営業統括部担当 兼地域戦略部担当 兼法人業務部担当統括 兼個人業務部担当統括 |
藤本 剛 |
取締役 兼専務執行役員 営業部門※23担当 |
取締役 兼専務執行役員 経営企画部担当 |
持丸 秀樹 |
関西みらいフィナンシャルグループ 取締役 兼執行役員
関西みらい銀行 取締役 兼専務執行役員
|
取締役
埼玉りそな銀行執行役員を引続き兼務
|
砂永 健二 |
埼玉りそな銀行 執行役員 |
社外取締役 |
髙橋 亘 |
関西みらいフィナンシャルグループ 社外取締役(監査等委員) |
2. 監査役
| 氏名 | 現役職名 |
監査役 |
村上 裕司 |
執行役員 審査部担当 兼審査管理部担当 |
3. 執行役員
| 氏名 | 現役職名 |
常務執行役員 経営企画部(統合推進)担当
りそなホールディングス執行役を兼務
|
鶴田 哲郎 |
執行役員 経営企画部(統合推進)担当 |
常務執行役員 プロセス改革部担当統括
関西みらい銀行常務執行役員を引続き兼務
|
古川 賢治 |
執行役員 プロセス改革部担当統括 |
常務執行役員 コンプライアンス統括部担当 兼総合リスク統括部担当 |
上月 敏彦 |
執行役員 内部監査部担当 |
常務執行役員 内部監査部担当
関西みらい銀行常務執行役員を兼務
|
市岡 和人 |
執行役員 総務部担当 |
執行役員 本店法人営業部長 |
結城 庄二 |
執行役員 経営企画部担当 |
執行役員 個人業務部担当 |
妻鹿 佳郎 |
執行役員 本店法人営業部長 |
執行役員 営業部門※23副担当(特命) |
松原 裕 |
執行役員 営業統括部長 |
執行役員 人財サービス部担当 |
谷川 正行 |
執行役員 人事部担当 |
執行役員 法人業務部担当 |
紀平 昌之 |
執行役員 営業部門※23副担当 |
執行役員 審査部担当 兼審査管理部担当 |
長井 英智 |
審査部長 |
執行役員 資金証券部担当
関西みらい銀行執行役員を兼務
|
野中 孝則 |
埼玉りそな銀行 資金証券部長 |
執行役員 経営企画部長
埼玉りそな銀行取締役を兼務
|
田中 雅博 |
経営企画部長 |
2024年3月31日付
1. 退任役員
| 氏名 | 現役職名 |
退任 |
竹野 讓 |
取締役 |
退任※24 |
伊藤 幹 |
取締役 |
退任※25 |
丸山 克明 |
監査役 |
退任 |
藤井 生也 |
専務執行役員 営業部門※23担当統括 |
退任※26 |
馬場 一郎 |
執行役員 コンプライアンス統括部担当 |
退任※27 |
岩永 克也 |
執行役員 市場金融部担当 |
退任※28 |
小田 貴 |
執行役員 リスク統括部担当 兼融資企画部担当 |
- ※23営業統括部・法人業務部・地域戦略部・個人業務部
- ※24伊藤幹氏は、従前どおり、りそな銀行執行役員の任にあたる。
- ※25丸山克明氏は、2024年4月1日付で、みなと保証代表取締役社長に就任予定。
- ※26馬場一郎氏は、2024年4月1日付で、りそな保証代表取締役社長に就任予定。
- ※27岩永克也氏は、2024年4月1日付で、りそな決済サービス常務取締役に就任予定。
- ※28小田貴氏は、従前どおり、関西みらい銀行執行役員の任にあたる。
- ※役員一覧は、PDFの26ページ以降をご覧ください。
PDF版をダウンロードする